Файл: Учебное пособие для студентов неисторических специальностей Оглавление Глава Киевская Русь 6.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 28.03.2024
Просмотров: 188
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
19—21 августа 1991 г. — создание ГКЧП, попытка отстранения от власти Президента СССР.
Декабрь 1991 г. — подписание руководителями трех республик Б. Ельциным (Россия), Л. Кравчуком (Украина) и С. Шушкевичем (Белоруссия) Соглашения о прекращении существования СССР. Уход в отставку Президента СССР М. Горбачева.
Январь 1992 г. — начало осуществления экономической политики «либерализации» в России.
Март 1992 г. — подписание субъектами Российской Федерации (кроме Татарстана и Чечни) Федеративного договора.
Декабрь 1992 г. — VII Съезд народных депутатов РФ, избрание председателем правительства В. Черномырдина.
Сентябрь—октябрь 1993 г. — роспуск Президентом России Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, противостояние сил сторонников Президента и парламента, вооруженные столкновения в Москве.
Октябрь—декабрь 1993 г. — самоликвидация местных Советов.
12 декабря 1993 г. — выборы в Федеральное Собрание России, референдум по проекту Конституции РФ.
Декабрь 1994 г. — декабрь 1996 г. – боевые действия федеральных войск в Чечне.
Декабрь 1995 г. — выборы второго состава Государственной Думы и формирование Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
29 марта 1996 г. — подписание Договора об углублении интеграции между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.
2 апреля 1996 г. — заключение Договора между Российской Федерацией и Белоруссией о создании Содружества Суверенных Республик.
Июль 1996 г. — избрание Б. Ельцина на второй срок Президентом России.
Июнь 1997 г. — вхождение России в Совет Европы.
Август 1998 г. – финансовый кризис в России
Декабрь 1998 г. — Декларация о создании союзного государства Россия—Белоруссия.
1999 г. – начало второй антитеррористической операции в Чечне
1999 г. – выборы в Государственную думу.
Декабрь 1999 г. — добровольная отставка Президента Б. Ельцина.
26 марта 2000 г. — выборы Президента России. Избрание В. Путина главой государства.
Сентябрь 2000 г. – разделение страны на 7 территориальных федеральных округов.
Декабрь 2000 г. – утверждение музыки и текста гимна России.
Декабрь 2003 г. – выборы в Государственную думу
Март 2004 г. – переизбрание В.Путина на посту президента Российской Федерации
Высшие государственные учреждения
и деятели России в ХХ в.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Высшее законосовещательное учреждение Российской империи. Образован 1 января 1810 г. по инициативе М. Сперанского. В начале XX в. Госсовет получил законодательную инициативу как верхняя палата российского парламента.
Председатели Госсовета
Михаил Николаевич, вел. князь | 1881—1905 |
Сельский Д., граф | 1905—1906 |
Фриш Э. | 1906 - |
Акимов М. | |
Манухин С., Голубев И., Куломзин А., Щегловитов И. | —1917 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Представительное законодательное учреждение, формируемое путем выборов.
Председатели Государственных Дум
Муромцев С., кадет | I Гос. Дума, 27 апреля — 8 июля 1906 |
Головин Ф. А., кадет | II Гос. Дума, 20 февраля — 2 июня 1907 |
Хомяков И. (до марта 1910 г.), октябрист; Гучков А., октябрист | III Гос. Дума, 1 ноября 1907 — 9 июля 1912 |
Родзянко М., октябрист | IV Гос. Дума, 15 ноября 1912 — 6 октября 1917 |
КОМИТЕТ МИНИСТРОВ
Высший административный орган (1802 г.). В его состав входили министры, председатели департаментов Государственного Совета, отдельные лица по назначению императора. В апреле 1906 г. был упразднен и его функции были распределены между Советом министров и Государственным Советом.
Председатели Комитета министров
Дурново И. 1895—1903
Витте С., граф 1903—1905
СОВЕТ МИНИСТРОВ
Высший правительственный орган. Был создан в период подготовки и проведения реформ 60—70-х гг. XIX в. и возглавлялся непосредственно императором. В начале 80-х гг. его деятельность была свернута и возобновилась в 1905 г. Ликвидирован в марте 1917 г.
Председатели Совета министров
Витте С., граф Горемыкин И. Столыпин П. Коковцов В., граф Горемыкин И. Штюрмер Б. Трепов А. Голицын И., князь | октябрь 1905 — апрель 1906 апрель—июль 1906 июль 1906 — сентябрь 1911 сентябрь 1911 — январь 1914 январь 1914 — январь 1916 январь—ноябрь 1916 ноябрь—декабрь 1916 декабрь 1916 — февраль 1917 |
Составы Временного правительства
(2 марта — 25 октября 1917 г.)
Первое правительство
(март—май)
Министр-председатель, Министр внутренних дел Министр иностранных дел Военный и морской министр Министр юстиции Министр торговли и промышленности Министр путей сообщения Министр земледелия Министр финансов Министр просвещения Обер-прокурор | Львов Г., князь, близкий к кадетам Милюков П., кадет Гучков А., октябрист Керенский А., эсер Коновалов А., прогрессист Некрасов И., кадет Шингарев А., кадет Терещенко М., беспартийный Майнулов А., кадет Львов В., князь, близкий к кадетам |
Первое коалиционное правительство
(май—июнь)
Министр-председатель, Министр внутренних дел Министр иностранных дел Военный и морской министр Министр юстиции Министр торговли и про- мышленности Министр путей сообщения Министр земледелия Министр финансов Министр просвещения Министр труда Министр продовольствия Министр государственного призрения Министр почт и телеграфов Государственный контролер Обер-прокурор | Львов Г., князь, близкий к кадетам Терещенко М., беспартийный Керенский А., эсер Переверзев П., трудовик Коновалов А., прогрессист Некрасов Н., кадет Чернов В., эсер Шингарев А., кадет Майнулов А., кадет Скобелев М., меньшевик Пешехонов А., народный социалист Шаховской Д., князь, кадет Церетели И., меньшевик Годнев И., октябрист Львов В., князь, близкий к кадетам |
Второе коалиционное правительство
(июль—август)
Министр-председатель Министр внутренних дел Министр иностранных дел Военный и морской министр Министр юстиции Министр торговли и про мышленности Министр путей сообщения Министр земледелия Министр финансов Министр просвещения Министр труда Министр продовольствия Министр государственного призрения Министр почт и телеграфов Государственный контролер Обер-прокурор | Керенский А., эсер Авксентьев И., эсер Терещенко М., беспартийный Керенский А., эсер Зарудный А., народный социалист Прокопович С., беспартийный Юренев П., кадет Чернов В., эсер Некрасов Н., кадет Ольденбург С., кадет Скобелев М., меньшевик Пешехонов А., народный социалист Ефремов И., радикальный демократ Никитин А., меньшевик Кокошкин Ф., кадет Карташов А., кадет |
Директория
(сентябрь)
Министр-председатель Министр внутренних дел Министр иностранных дел Военный министр Морской министр | Керенский А., эсер Никитин А., меньшевик Терещенко М., беспартийный Верховский А., беспартийный Вердеревский Д., беспартийный |
Третье коалиционное правительство
(сентябрь—октябрь)
Министр-председатель Министр внутренних дел Министр иностранных дел Военный министр Морской министр Министр юстиции Министр торговли и промышленности Министр путей сообщения Министр земледелия Министр финансов Министр просвещения Министр труда Министр продовольствия Министр государственного призрения Министр почт и телеграфов Государственный контролер Обер-прокурор | Керенский А., эсер Никитин А., меньшевик Терещенко М., беспартийный Верховский А., беспартийный Вердеревский Д., беспартийный Малянтович П., меньшевик Коновалов А., прогрессист Ливеровский А., беспартийный Маслов С., эсер Бернарцкий Н., радикальный демократ Салазкин С., кадет Гвоздев К., меньшевик Прокопович С., беспартийный Кишкин И., кадет Никитин А., меньшевик Третьяков С., прогрессист Карташов А., кадет |
Ссср и россия (с 1991 г.)
Первое советское правительство,
временно утвержденное II съездом Советов
26 октября 1917 г. (Совет Народных Комиссаров)
Председатель Совнаркома — Ленин В., большевик
Народные комиссары
| Рыков А., большевик Шляпников А., большевик Милютин В., большевик Антонов-Овсеенко В., большевик Дыбенко П., большевик Крыленко Н., большевик Ногин В., большевик Луначарский А., большевик Скворцов-Степанов И., большевик Троцкий Л., большевик Ломов-Оппоков Г., большевик Теодорович И., большевик Глебов-Авилов И., большевик Сталин И., большевик |
Руководители советского правительства
Ленин В. 1917—1924
Рыков А. 1924—1930
Молотов В. 1930—1941
Сталин И. 1941—1953
Маленков Г. 1953—1955
Булганин К. 1955—1958
Хрущев Н. 1958—1964
Косыгин А. 1964—1980
Тихонов Н. 1980—1985
Рыжков Н. 1985—1990
Павлов В. январь—август 1991
Гайдар Е., август 1991 – декабрь 1992
Черномырдин В. декабрь 1991 – март 1998
Кириенко С. март 1998 – август 1998
Примаков Е. август 1998 – май 1999
Степашин С. май 1999 – август 1999
Путин В. август 1999 – май 2000
Касьянов М. 2000 – 2004
Фрадков М. 2004 –
Руководители партии
Сталин И. 1922—1953
Хрущев Н. 1953—1964
Брежнев Л. 1964—1982
Андропов Ю. 1982—1984
Черненко К. 1984—1985
Горбачев М. 1985—1991
Руководители государства
С 1917 г. — Председатель ВЦИК, с 1938 г. — Председатель Президиума Верховного Совета СССР, с 1989 г. — Председатель Верховного Совета, с 1990 г. — Президент СССР, с 1991 г. — Президент РФ.
Каменев Л. октябрь—ноябрь 1917
Свердлов Я. 1917—1919
Калинин М. 1919—1946
Шверник И. 1946—1953
Ворошилов К. 1953—1960
Брежнев Л. 1960—1964, 1971—1982
Микоян А. 1964—1965
Подгорный Н. 1965—1977
Андропов Ю. 1983—1984
Черненко К. 1984—1985
Громыко А. 1985—1988
Горбачев М. 1988—1991
Ельцин Б. 1991—1999
Путин В. 2000 —
Руководители органов безопасности
7 (20) декабря 1917 г. создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В феврале 1922 г. ВЧК была преобразована в Главное политическое управление (ГПУ), а затем в Объединенное главное политическое управление. С 1934 г. ОГПУ реорганизовано в НКВД. В начале 1941 г. НКВД разделен на два наркомата — внутренних дел и государственной безопасности, но в условиях войны снова был создан объединенный наркомат. В 1943 г. вновь образовано два наркомата, которые в 1946 г. переименованы в Министерство внутренних дел и Министерство государственной безопасности. В 1953 г. опять объединены в Министерство внутренних дел, из которого в 1954 г. выделен Комитет государственной безопасности, с 1995 г. — Федеральная служба безопасности России.
Дзержинский Ф. 1917—1926
Менжинский В. 1926—1934
Ягода Г. 1934—1936
Ежов Н. 1936—1938
Берия Л. 1938—1941, 1941—1943, 1953
Меркулов В. 1941, 1943—1946
Абакумов В. 1946—1951
Игнатьев С. 1951—1953
Круглов С. 1953—1954
Серов И. 1954—1958
Шелепин А. 1958—1961
Семичастный В. 1961—1967
Андропов Ю. 1967—1982
Чебриков В. 1982—1988
Крючков В. 1988—1991
Бакатин В. август—декабрь 1991
Баранников В. 1992—1993